МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України"
1. Реорганізувати державні підприємства морського транспорту за переліком згідно з додатком 1 шляхом виділу стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків стосовно них (далі - реорганізація) відповідно до розподільчих балансів та утворити внаслідок виділу державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (далі - Адміністрація морських портів України).
2. Призначити Васькова Ю.Ю. виконуючим обов'язки голови Адміністрації морських портів України на період до прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління.
3. Установити, що Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств морського транспорту, зазначених у пункті 1 цього наказу, у частині майна, прав та обов'язків відповідно до розподільчих балансів.
4. Утворити Комісії з реорганізації державних підприємств морського транспорту (далі - Комісії), зазначених у пункті 1 цього наказу, у складах згідно з додатками 2 - 21.
5. Комісіям:
5.1. У триденний термін повідомити у встановленому порядку державного реєстратора про рішення щодо реорганізації та подати документи, необхідні для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
5.2. Забезпечити в установленому порядку опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо реорганізації із зазначенням інформації про порядок і строки заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що реорганізується.
5.3. У строк до 05.04.2013 провести в установленому порядку інвентаризацію майна державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, станом на 31.03.2013.
5.4. У строк до 30.04.2013 забезпечити проведення оцінки майна та майнових прав державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, станом на 31.03.2013 та отримання рецензії у встановленому законодавством порядку.
5.5. Скласти у відповідності до документів, розроблених на виконання пункту 2 наказу Мінінфраструктури від 08.02.2013 № 80 "Щодо забезпечення проведення реорганізації державних підприємств морського транспорту", розподільчі баланси державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, станом на 01.05.2013 та разом зі звітами Комісій в термін до 24.05.2013 подати їх на затвердження до Міністерства.
5.6. Попередити в установленому порядку працівників державних підприємств морського транспорту про реорганізацію і забезпечити дотримання їх соціально-трудових гарантій у порядку, визначеному законодавством.
5.7. Забезпечити щотижневе звітування до Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту та Департаменту державної власності про стан проведення заходів з реорганізації.
5.8. Вжити інші, передбачені законодавством, заходи з реорганізації.
6. Визначити строк заявлення вимог кредиторів - два місяці з дня опублікування повідомлення про реорганізацію. Вимоги кредиторів можуть бути заявлені у вказаний термін у письмовій формі та направлені на адресу відповідного державного підприємства морського транспорту, що реорганізується. Вимоги кредиторів розглядаються Комісією в 10-денний термін з моменту надходження. Повідомлення про результати розгляду вимоги надсилаються кредиторам у письмовій формі.
7. Після проведення державної реєстрації Адміністрації морських портів України головам Комісій передати, а голові Адміністрації морських портів України прийняти на баланс майно, права та обов'язки державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, згідно із затвердженими Міністерством розподільчими балансами та актами приймання-передачі.
8. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту та Департаменту державної власності забезпечити Комісії необхідними матеріалами та здійснювати постійну координацію роботи Комісій стосовно проведення заходів з реорганізації.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.
Додаток 1
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
ПЕРЕЛІК
державних підприємств морського транспорту, що підлягають реорганізації
Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Адреса |
01125666 | Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт" | 65026, м. Одеса, пл. Митна, 1 |
01125608 | Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт" | 54002, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23 |
01125672 | Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" | 68001, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6 |
04704790 | Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" | 65481, м. Южне, Одеська область |
01125755 | Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт" | 87510, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 99 |
01125548 | Державне підприємство "Севастопольський морський торговельний порт" | 99011, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5 |
01125695 | Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" | 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 4 |
01125554 | Державне підприємство "Керченський морський торговельний порт" | 98312, м. Керч, вул. Кірова, 28 |
01125577 | Державне підприємство "Феодосійський морський торговельний порт" | 98100, м. Феодосія, вул. Горького, 14 |
01125591 | Державне підприємство "Ялтинський морський торговельний порт" | 98600, м. Ялта, вул. Рузвельта, 5 |
01125761 | Державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт" | 71112, м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7 |
01125689 | Державне підприємство "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" | 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 |
01125583 | Державне підприємство "Євпаторійський морський торговельний порт" | 97416, м. Євпаторія, пл. Моряків, 1 |
01125815 | Державне підприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" | 68600, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 |
19290012 | Державне підприємство "Спеціалізований морський порт "Октябрьск" | 54052, м. Миколаїв, а/с 170 |
01125809 | Державне підприємство "Ренійський морський торговельний порт" | 68800, м. Рені, вул. Дунайська, 188 |
01125703 | Державне підприємство "Скадовський морський торговельний порт" | 75700, м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2 |
01125206 | Державне підприємство "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" | 68355, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2 |
25374003 | Державне підприємство "Дельта-Лоцман" | 54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27 |
14333981 | Державна судноплавна компанія "Керченська паромна переправа" | 98307, м. Керч, с. Жуковка |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 2
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт"
1 | КАРНАУХ Костянтин Прокопович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Бердянський МТП", Голова комісії |
Члени комісії: |
2 | МИШКО Андрій Миколайович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. заступника начальника порту з перспективного розвитку та інвестицій |
3 | ГРИВКО Василь Петрович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету ДП "Бердянський МТП" |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 3
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт"
1 | СЄЧКІН Сергій Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Білгород-Дністровський МТП", голова комісії |
2 | ЛІПЕЦЬКИЙ Ігор Васильович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер, заступник голови комісії |
Члени комісії: |
3 | СЕРГЕЄВ Ігор Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету порту |
4 | БОВРАШ Ольга Володимирівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
5 | ХАЙМЬОНОВ Олексій Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | заступник Начальника порту з економіки та фінансів |
6 | ЄВГЛЕВСЬКА Олеся Миколаївна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд |
7 | ЗІНЧЕНКО Володимир Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з експлуатації |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 4
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Дельта-лоцман"
1 | ГОЛОДНИЦЬКИЙ Олександр Григорович ідентифікаційний код [...] | - | директор, голова комісії |
2 | ЗУХІН Владислав Іванович ідентифікаційний код [...] | - | заступник директора з розвитку та інвестицій, заступник голови комісії |
Члени комісії: |
3 | ТУЗОВА Наталя Олегівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу організації праці та заробітної плати, представник профспілки |
4 | ЩУРІКОВ Микола Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник директора |
5 | ХАРЬКОВ Юрій Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | заступник директора з РРС та лоцманського забезпечення |
6 | УСАРОВА Олена Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
7 | МЕЛЬОХІНА Алла Олександрівна ідентифікаційний код [...] | - | заступник директора з економіки та фінансів |
8 | НІКОДІМ Олександр Васильович ідентифікаційний код [...] | - | начальник служби з капітального будівництва та експлуатації |
9 | ТАБУЛА Олена Михайлівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник юридичного управління |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 5
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Євпаторійський морський торговельний порт"
1 | КУТАФІН Ігор Ігорович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Євпаторійський МТП", Голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ПЯТАЧОВ Євген Геннадійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з зовнішньоекономічної та комерційної роботи |
3 | ЧЕРНИШОВ Володимир Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник портового флоту |
4 | ГАЛОЧКІНА Тетяна Петрівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник режимно-секретного органу |
5 | ЛЕОНОВ Євген Сергійович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер порту |
6 | ДУДЧИК Дмитро Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | головний диспетчер |
7 | ДОМОРНИКОВА Юлія Андріївна ідентифікаційний код [...] | - | юрисконсульт |
8 | КАРПІЙ Олена Михайлівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 6
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт"
1 | ЄРОХІН Андрій Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Ізмаїльський МТП", Голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ШУБІН Олександр Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету |
3 | ВЕРБА Сергій Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з безпеки |
4 | БРОШЕВАН Віктор Іванович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. головного інженера порту |
5 | РАЧКОВА Галина Григорівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
6 | ДОБРЕНКО Денис Борисович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з правових питань |
7 | ЛЕБЗЯК Сергій Іванович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ВПК-3 |
8 | ГІРУС Людмила Петрівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд |
9 | ВІТОШКО Ігор Іванович ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу берегових інженерних споруд та майнових відносин |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 7
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт"
1 | ГРИГОРАШЕНКО Олександр Гаврилович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Іллічівський МТП", голова комісії |
2 | ЄРЬОМЕНКО Анатолій Васильович ідентифікаційний код [...] | - | заступник голови комісії, заступник начальника порту з економіки |
Члени комісії: |
3 | КРАВЦОВ Олександр Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з правових питань |
4 | БРИЗГАЛОВ Сергій Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | голова ПРМТ ІМТП, представник профспілки |
5 | КРИЖАНОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу майнових відносин |
6 | КОВАЛЬ Олександр Михайлович ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер порту |
7 | БІРЮКОВ Борис Вікторович ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник головного інженера |
8 | ОЛІЙНИК Денис Сергійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу матеріально-технічного постачання |
9 | ОСІЄВСЬКИЙ Володимир Олексійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з кадрів та побуту |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 8
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Керченський морський торговельний порт"
1 | ШАЦЬКИХ Олексій Олексійович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. начальника ДП "Керченський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ЧЕРНЕНКО Ірина Миколаївна ідентифікаційний код [...] | - | голова первинної профспілкової організації |
3 | ФЕДОРОВА Ірина Олександрівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
4 | ЖАНДАРОВ Олександр Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з експлуатації |
5 | ДВОРНІЧЕНКО Денис Сергійович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. заступника начальника порту з інвестицій |
6 | АРХИПОВ Володимир Сергійович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. головного інженера |
7 | ДЕМЧУК Світлана Анатоліївна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу економічного прогнозування та аналізу |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 9
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державної судноплавної компанії "Керченська паромна переправа"
1 | КОВІРНІЧЕНКО Микола Миколайович, ідентифікаційний код [...] | - | директор ДСК "Керченська паромна переправа", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | КУЗОВКІН Ігор Станіславович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки |
3 | БИКОВЕЦЬ Емма Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
4 | СОЛУМЕНКО Олександр Свиридович ідентифікаційний код [...] | - | заступник директора з виробництва |
5 | САВОТІН Володимир Леонідович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. заступника директора з експлуатації |
6 | КРИВОНОС Володимир Данилович ідентифікаційний код [...] | - | помічник директора з юридичних та соціальних питань |
7 | ДУКШАНІН Олег Вікторович ідентифікаційний код [...] | - | заступник директора з КРР |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 10
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Маріупольський морський торговельний порт"
1 | РОСІНСЬКИЙ Олексій Костянтинович ідентифікаційний код [...] | - | начальник порту, голова комісії |
Члени комісії: |
2 | АНАШКІН Ігор Ігорович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки |
3 | ІВАНАШКО Ганна Йосипівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу обліку витрат |
4 | КАРАБЕЦЬКА Вікторія Миколаївна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу майнових відносин член комісії |
5 | БАНОВ Олександр Вікторович ідентифікаційний код [...] | - | начальник служби з контролю інвестиційної та операційної діяльності |
6 | ДАНИЛОВА Ольга Миколаївна ідентифікаційний код [...] | - | начальник юридичного відділу |
7 | СТРАХОВ Юрій Геннадійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник головного інженера з капітального будівництва, експлуатації гідротехнічних та інженерних споруд |
8 | КРАВЧЕНКО Алла Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | керівник економічної служби |
9 | БИКОВ Володимир Іванович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 11
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт"
1 | ІВАНЮК Василь Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | начальник порту, голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ПРОКОПЕНКО Павло Петрович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки працівників морського транспорту миколаївського морського торговельного порту |
3 | ГЛОТОВА Євгенія Романівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
4 | КОЛТИПІН Сергій Євгенович ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник начальника порту - заступник начальника порту з експлуатаційних і комерційних питань |
5 | НОВОХАТСЬКИЙ Олександр Іванович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з адміністративно-правових питань та економічної безпеки |
6 | КОВАЧ Юлія Борисівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відокремленого структурного підрозділу "Портопункт Очаків" ДП "ММТП" |
7 | ПАНАСЮК Володимир Степанович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
8 | ЖУКОВ Олександр Миколайович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту - директор сервісного центру |
9 | МОЗГОВА Людмила Григорівна ідентифікаційний код [...] | - | керівник відокремленого структурного підрозділу "Дніпро-Бузький" ДП "ММТП" |
10 | КАРДАШ Віталій Сергійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник служби управління персоналом та організації бізнес-процесів |
11 | КУЛІКОВА Анжела Юріївна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу майнових відносин |
12 | ОПАНЮК Дмитро Георгійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника юридичної служби |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 12
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Одеський морський торговельний порт"
1 | СОКОЛОВ Михайло Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник начальника ДП "ОМТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | МЯСКОВСЬКИЙ Олексій Михайлович ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу майнової та договірної роботи |
3 | ЗАЙКОВ Володимир Нікіфорович ідентифікаційний код [...] | - | представник профспілки |
4 | КАРАДЖА Наталія Олександрівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
5 | КІЗЛАК Ігор Миронович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
6 | ЖУКОВ Генадій Григорович ідентифікаційний код [...] | - | начальник Служби флоту |
7 | ПОДОРЯН Дмитро Вікторович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з правових питань |
8 | МОРИЛЬОВ Ігор Сергійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з фінансів та економіки |
9 | КОРЖЕВОЙ Віталій Андрійович ідентифікаційний код [...] | - | головний механік порту |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 13
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Спеціалізований морський порт "Октябрьск"
1 | ЄГОРОВ Андрій Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "СМП "Октярьск", голова комісії |
2 | ЖИЛЬНИКОВ Володимир Федорович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер, заступник голови комісії |
3 | ДУБОВОЙ Олександр Павлович ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу стратегічного планування, секретар комісії |
Члени комісії: |
4 | БАСЮК Олександр Григорович ідентифікаційний код [...] | - | начальник Юридичної служби |
5 | ГОЛОДНИЦЬКА Світлана Олександрівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
6 | КАЛОШИН Олександр Борисович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету |
7 | МЕЛЬНИЧЕНКО Михайло Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з економіки та фінансів |
8 | БАБЕЦЬ Богдан Михайлович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з забезпечення |
9 | БІЛОУС Наталя Андріївна ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника технічного відділу |
10 | ЖИТОМИРСЬКИЙ Олег Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник Начальника порту з експлуатації |
11 | ЗАГОРУЙКО Михайло Михайлович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника Служби морської безпеки з питань охорони периметру порту та роботи з режимної документації |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 14
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Ренійський морський торговельний порт"
1 | СТРОЯ Сергій Костянтинович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Ренійський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ГРИГОРЕНКО Михайло Михайлович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету |
3 | КОРАБЕЛЬНИКОВА Ніна Василівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
4 | СЛІВІНСЬКИЙ Сергій Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник служби портового господарства та механізації |
5 | ЯКОВЛЄВ Анатолій Павлович ідентифікаційний код [...] | - | начальник адміністративно-кадрової служби |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 15
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Севастопольський морський торговельний порт"
1 | ТАРАКАНОВ Сергій Геннадійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Севастопольський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | УДАЛОВА Олена Віталіївна ідентифікаційний код [...] | - | представник профспілки |
3 | ІЛЬЇН Сергій Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник начальника порту |
4 | КРАВЧУК Ганна Борисівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
5 | ЛЕБЕДЬ Людмила Олексіївна ідентифікаційний код [...] | - | начальник економічного відділу |
6 | КУЗНЕЦОВ Андрій Олексійович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
7 | ДУДНИК Віктор Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з правових питань |
8 | ВАСИЛЕНКО Надія Олексіївна ідентифікаційний код [...] | - | бухгалтер |
9 | ЦИМБАЛЮК Галина Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник сектору внутрішнього аудиту |
10 | ІВАНОВА Ірина Євгенівна ідентифікаційний код [...] | - | провідний інженер з підготовки кадрів і кадрової роботи |
11 | СМАГІН Юрій Васильович ідентифікаційний код [...] | - | провідний фахівець з сертифікації і якості |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 16
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Скадовський морський торговельний порт"
1 | БОЙКО Сергій Володимир ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Скадовський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ДУДАР Віктор Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки, інженер програміст |
3 | ЩЕГЛОВА Карина Василівна ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник начальника порту |
4 | ІГНАТЕНКО Віта Ігорівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
5 | ПРОТОЧЕНКО Олег Миколайович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. заступника начальника порту з експлуатації |
6 | МАВРІДІ Павло Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер порту |
7 | КОБЗАР Микола Петрович ідентифікаційний код [...] | - | юрисконсульт |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 17
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Усть-Дунайський морський торговельний порт"
1 | ШВИДЧЕНКО Володимир Ілліч ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Усть-Дунайський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
3 | ТИРТИШНА Наталя Володимирівна ідентифікаційний код [...] | - | помічник начальника |
4 | ЄФИМЕНКО Людмила Іванівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
5 | ТИХОНОВА Валентина Іванівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу планування |
6 | ДУРАСОВА Олена Вадимівна ідентифікаційний код [...] | - | старший інженер-гідротехнік |
7 | СОЛОПЕНКО Володимир Іванович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 18
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Феодосійський морський торговельний порт"
1 | АНДРІЯНОВ Ігор Геннадійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Феодосійський МТП", голова комісії |
2 | ГОНДЗА Євген Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | перший заступник начальника порту, заступник голови комісії |
Члени комісії: |
3 | ЩЕРБАК Сергій Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації |
4 | БОРКУНОВ Анатолій Юрійович ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
5 | РОМАНОВ Євген Артемович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
6 | МАЗИЛО Анатолій Дмитрович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з експлуатації |
7 | МОЇСЕЄНКО Андрій Пилипович ідентифікаційний код [...] | - | заступник головного інженера |
8 | КРАВЦОВА Ольга Володимирівна ідентифікаційний код [...] | - | в. о. начальника відділу внутрішнього контролю |
9 | ПАВЛОВ Віталій Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | начальник юридичної служби |
10 | КЕФЕЛІ Алла Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник планово-економічного відділу |
11 | САТАНІВСКИЙ Руслан Григорович ідентифікаційний код [...] | - | начальник СУПОП та Я |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 19
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт"
1 | ІГНАТЕНКО Сергій В'ячеславович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Херсонський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ТЕРНАВСЬКИЙ Валерій Васильович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки |
3 | ТКАЧЕНКО Ігор Валентинович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з експлуатації та портової діяльності |
4 | ОГІРЕНКО Володимир Вікторович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
5 | РИЖКОВ Ілля Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з фінансів та економіки |
6 | КОВАЛЬЧУК Олена Артурівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
7 | АНІКЄЄВА Ірина Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з юридичної і договірної роботи |
8 | ЛУКІН Євген Олександрович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з координування матеріально-технічного забезпечення та соціальних питань |
9 | ЄФИМЕНКО Іван Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | капітан порту |
10 | СУЛІКОВСЬКИЙ Дмитро Ярославович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. заступника начальника порту з комерційної діяльності |
11 | КОЛОМІЄЦЬ Костянтин Володимирович ідентифікаційний код [...] | - | начальник фінансового відділу |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 20
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації Державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний"
1 | ЛАГОША Олександр Геннадійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник порту, голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ГЕРАСИМЕНКО Раїса Андріївна ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілки |
3 | МАРЧЕНКО Микола Миколайович ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
4 | ЖУКОВСЬКИЙ Віталій Павлович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з правових питань |
5 | МІРОШНІЧЕНКО Максим Анатолійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника порту з економіки і фінансів |
6 | САРБАЄВ Сергій Євгенович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер |
7 | ДЕНИСЕНКО Олександр Андрійович ідентифікаційний код [...] | - | заступник начальника планово-економічного відділу, секретар комісії |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |
Додаток 21
до наказу Міністерства
інфраструктури України
19.03.2013 № 163
СКЛАД
комісії з реорганізації державного підприємства "Ялтинський морський торговельний порт"
1 | КОТОВСЬКИЙ Олександр Валерійович ідентифікаційний код [...] | - | начальник ДП "Ялтинський МТП", голова комісії |
Члени комісії: |
2 | ЯКОВЕНКО Іван Петрович ідентифікаційний код [...] | - | голова профспілкового комітету порту |
3 | ОРЛОВ Андрій Миколайович ідентифікаційний код [...] | - | в. о. 1-го заступника начальника порту |
4 | РЯБЧИКОВ Євген Валерійович ідентифікаційний код [...] | - | головний інженер порту |
5 | БОЙКО Юлія Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | начальник відділу планово-економічної роботи |
6 | ШАРОВА Наталія Вікторівна ідентифікаційний код [...] | - | головний бухгалтер |
7 | ТИТАРЕНКО Микола Петрович ідентифікаційний код [...] | - | помічник начальника порту |
8 | БЕЗРУЧЕНКО Наталія Олегівна ідентифікаційний код [...] | - | провідний юрисконсульт |
9 | КОСЕНКО Олександр Леонідович ідентифікаційний код [...] | - | начальник вантажно-пасажирського портопункту в Масандрі |
10 | КОНСТАНТИНОВ Михайло Іванович ідентифікаційний код [...] | - | начальник структурно-виробничого підрозділу "Портовий флот" |
Директор Департаменту державної власності | В.В. Картак |