МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.07.2012 № 333
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів
№ 6 від 11.01.2013 )
Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 449 від 03.09.2012 )
Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 31.12.2005
№ 1902 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003
№ 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації",
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України , затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, та у зв'язку із кадровими змінами, що відбулися у міністерстві,
НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Мінприроди від 26.04.2011
№ 134 "Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України" та накази "Про внесення змін до наказу міністерства від 26 квітня 2011 року № 134" від 30 червня 2011 року
№ 224 , від 26 серпня 2011 року № 296, від 10 жовтня 2011 року
№ 379 , від 26 грудня 2011 року № 570, від 25 квітня 2011 року № 246.
2. Затвердити новий склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
05.07.2012 № 333
СКЛАД
колегії Міністерства екології та природних ресурсів України
1. | СТАВИЦЬКИЙ Едуард Анатолійович | - | Міністр, Голова колегії (за посадою) |
2. | РОМАНОВ Микола Іванович | - | перший заступник Міністра (за посадою) |
3. | МОРМУЛЬ Дмитро Дмитрович | - | заступник Міністра - керівник апарату (за посадою) |
4. | ВІЛЬДМАН Ігор Лазаревич | - | заступник Міністра (за посадою) |
5. | ЖИЛА Павло Броніславович | - | Голова Державної екологічної інспекції України (за посадою) |
6. | ПРОСКУРЯКОВ Олег Альбертович | - | Голова державної служби геології та надр України (за посадою) |
7. | ЯКУБОВСЬКИЙ Владислав Болеславович | - | Голова Державного агентства екологічних інвестицій України (за посадою) |
8. | СТАШУК Василь Андрійович | - | Голова Державного агентства водних ресурсів України (за посадою) |
9. | ЩУКІН Олександр Миколайович | - | директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (за посадою) |
10. | МИРГОРОДСЬКИЙ Олег Петрович | - | директор Юридичного департаменту (за посадою) |
11. | КУШНАРЬОВА Юлія Валеріївна | - | начальник Відділу внутрішнього аудиту Мінприроди (за посадою) |
12. | ТИМОЧКО Тетяна Валентинівна | - | директор Орхуського інформаційно-тренінгового центру Мінприроди (за згодою) |
13. | СУПРУН Віктор Кузьмович | - | Голова ЦК профспілки працівників геології, геодезії та картографії (за згодою) |
14. | СЕМИНОГА Анатолій Іванович | - | народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
15. | ГЛАЗУНОВ Сергій Миколайович | - | народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
16. | ГОРОШКЕВИЧ Олександр Сергійович | - | народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
17. | ДЕЙЧ Борис Давидович | - | народний депутат України, голова підкомітету з питань природокористування (за згодою) |
18. | КАРАКАЙ Юрій Васильович | - | народний депутат України, Перший заступник Голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності (за згодою) |
19. | САВИЦЬКИЙ Валентин Вікторович | - | Голова правління Всеукраїнської громадської організації "Чиста хвиля" (за згодою) |
20. | КЛАДІЄВ Володимир Миколайович | - | завідувач відділу відносин власності та дерегуляції Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України |
21. | ШЕРШУН Микола Харитонович | - | народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
22. | РУДЕНКО Геннадій Борисович | - | Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) |
23. | ВІЛКУЛ Юрій Григорович | - | Криворізький міський голова, член правління Асоціації міст України (за згодою) |
24. | КЕРНЕС Геннадій Адольфович | - | Харківський міський голова (за згодою) |
25. | БОНДАР Катерина Геннадіївна | - | головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра - секретар колегії |
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 449 від 03.09.2012 )
( Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/ )