МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України
Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 31.12.2005
№ 1902 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003
№ 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації",
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України , затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, та у зв'язку із кадровими змінами, що відбулися у міністерстві,
НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Мінприроди від 26.04.2011
№ 134 "Про склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України" та накази "Про внесення змін до наказу міністерства від 26 квітня 2011 року № 134" від 30 червня 2011 року
№ 224 , від 26 серпня 2011 року № 296, від 10 жовтня 2011 року
№ 379 , від 26 грудня 2011 року № 570, від 25 квітня 2011 року № 246.
2. Затвердити новий склад колегії Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
05.07.2012 № 333
СКЛАД
колегії Міністерства екології та природних ресурсів України
| 1. | СТАВИЦЬКИЙ Едуард Анатолійович | - | Міністр, Голова колегії (за посадою) |
| 2. | РОМАНОВ Микола Іванович | - | перший заступник Міністра (за посадою) |
| 3. | МОРМУЛЬ Дмитро Дмитрович | - | заступник Міністра - керівник апарату (за посадою) |
| 4. | ВІЛЬДМАН Ігор Лазаревич | - | заступник Міністра (за посадою) |
| 5. | ЖИЛА Павло Броніславович | - | Голова Державної екологічної інспекції України (за посадою) |
| 6. | ПРОСКУРЯКОВ Олег Альбертович | - | Голова державної служби геології та надр України (за посадою) |
| 7. | ЯКУБОВСЬКИЙ Владислав Болеславович | - | Голова Державного агентства екологічних інвестицій України (за посадою) |
| 8. | СТАШУК Василь Андрійович | - | Голова Державного агентства водних ресурсів України (за посадою) |
| 9. | ЩУКІН Олександр Миколайович | - | директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (за посадою) |
| 10. | МИРГОРОДСЬКИЙ Олег Петрович | - | директор Юридичного департаменту (за посадою) |
| 11. | КУШНАРЬОВА Юлія Валеріївна | - | начальник Відділу внутрішнього аудиту Мінприроди (за посадою) |
| 12. | ТИМОЧКО Тетяна Валентинівна | - | директор Орхуського інформаційно-тренінгового центру Мінприроди (за згодою) |
| 13. | СУПРУН Віктор Кузьмович | - | Голова ЦК профспілки працівників геології, геодезії та картографії (за згодою) |
| 14. | СЕМИНОГА Анатолій Іванович | - | народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
| 15. | ГЛАЗУНОВ Сергій Миколайович | - | народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
| 16. | ГОРОШКЕВИЧ Олександр Сергійович | - | народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
| 17. | ДЕЙЧ Борис Давидович | - | народний депутат України, голова підкомітету з питань природокористування (за згодою) |
| 18. | КАРАКАЙ Юрій Васильович | - | народний депутат України, заступник Голови комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності (за згодою) |
| 19. | САВИЦЬКИЙ Валентин Вікторович | - | Голова правління Всеукраїнської громадської організації "Чиста хвиля" (за згодою) |
| 20. | КЛАДІЄВ Володимир Миколайович | - | головний консультант Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою) |
| 21. | ШЕРШУН Микола Харитонович | - | народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) |
| 22. | РУДЕНКО Геннадій Борисович | - | Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) |
| 23. | ВІЛКУЛ Юрій Григорович | - | Криворізький міський голова, член правління Асоціації міст України (за згодою) |
| 24. | КЕРНЕС Геннадій Адольфович | - | Харківський міський голова (за згодою) |
| 25. | БОНДАР Катерина Геннадіївна | - | головний спеціаліст відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра - секретар колегії |
(Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/)