КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 березня 2015 р. № 160-р Київ |
Про затвердження складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 398
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 641-р від 08.09.2016 № 5-р від 11.01.2017 № 113-р від 21.02.2017 № 914-р від 28.11.2018 № 1047-р від 15.11.2019 № 1306-р від 18.12.2019 )
1. Затвердити склад осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, згідно з додатками 1 і 2.
Надати координатору діяльності осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правліннях фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, право вносити у разі потреби зміни до зазначеного складу осіб за поданням центральних органів виконавчої влади.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 398 "Про затвердження складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правліннях та наглядових радах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 35, ст. 932).
Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
Інд. 26 |
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 160
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2019 р. № 1306-р)
СКЛАД
осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
( Додаток 1 в редакції Розпоряджень КМ № 641-р від 08.09.2016, № 5-р від 11.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 113-р від 21.02.2017, № 914-р від 28.11.2018; в редакції Розпорядження КМ № 1306-р від 18.12.2019 )
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 160
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 1047-р)
СКЛАД
осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування
( Додаток 2 в редакції Розпоряджень КМ № 641-р від 08.09.2016, № 5-р від 11.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 113-р від 21.02.2017, № 914-р від 28.11.2018; в редакції Розпорядження КМ № 1047-р від 15.11.2019 )