МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 243 від 05.10.2000 м.Київ |
Про склад Ліцензійної комісії МОЗ України
( Зміни до складу Ліцензійної комісії МОЗ України додатково див. в Наказі Міністерства охорони здоров'я N 312 від 30.11.2000 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 149 від 13.04.2001 N 430 від 26.10.2001 )
У зв'язку з структурними та кадровими змінами
НАКАЗУЮ:
I. Затвердити Ліцензійну комісію МОЗ України у складі:
( Пункт I із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 149 від 13.04.2001; в редакції Наказу МОЗ N 430 від 26.10.2001 )
II. Затвердити спеціальні обов'язки членів Ліцензійної комісії, за якими:
Москаленко В.Ф.:
- здійснює загальне керівництво Ліцензійною комісією;
- відповідає за своєчасність, правомірність, об'єктивність прийняття рішень;
- організує роботу Ліцензійної комісії;
- звітує перед Міністерством та перед Ліцензійною палатою про роботу Міністерства з питань ліцензування підприємницької діяльності.
Картиш А.П.:
- планує роботу Ліцензійної комісії.
При відсутності голови Ліцензійної комісії:
- здійснює загальне керівництво Ліцензійною комісією;
- відповідає за своєчасність, правомірність, об'єктивність прийняття рішень;
- організує роботу Ліцензійної комісії;
- звітує перед Міністерством та перед Ліцензійною палатою про роботу Міністерства з ліцензування підприємницької діяльності.
Гойда Н.Г.:
- відповідає за опрацювання рішень Ліцензійної комісії з питань ліцензування медичної практики;
При відсутності заступника голови Ліцензійної комісії:
- здійснює загальне керівництво Ліцензійною комісією;
- відповідає за своєчасність, правомірність, об'єктивність прийняття рішень;
- організує роботу Ліцензійної комісії;
- звітує перед Міністерством та перед Ліцензійною палатою про роботу Міністерства з ліцензування підприємницької діяльності.
Жданова М.П.:
- відповідає за опрацювання рішень Ліцензійної комісії з питань:
- ліцензування медичної практики;
- застосування методів діагностики і лікування.
- дозвіл медичної практики, обмеженої в загальному порядку;
Михальчук В.М.:
- відповідає за опрацювання рішень Ліцензійної комісії з питань ліцензування медичної практики;
Меншикова Е.Л.:
- проводить правове забезпечення рішень Ліцензійної комісії;
- бере участь, як представник Ліцензійної комісії у розгляді справ в суді.
Гарник Т.П.:
- відповідає за опрацювання рішень Ліцензійної комісії з питань:
- ліцензування медичної практики, пов'язаної із застосуванням нетрадиційних методів діагностики і лікування;
- видачі спеціальних дозволів на медичну діяльність у галузі народної та нетрадиційної медицини.
Фещенко І.І.:
- відповідає за опрацювання рішень Ліцензійної комісії з питань:
- кваліфікації ліцензіатів;
- додержання встановлених вимог допуску до медичної діяльності, номенклатури спеціальностей медичних працівників.
Донченко Т.М.:
Відповідає за:
- своєчасну та повну підготовку документів на розгляд Ліцензійної комісії;
- оформлення протоколів її засідань;
- оформлення документів після розгляду на Ліцензійній комісії.
( Пункт II із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 149 від 13.04.2001; в редакції Наказу МОЗ N 430 від 26.10.2001 )
III. Вважати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 04.05.99 N 111.
Міністр | В.Ф.Москаленко |